Poslední změny a události - AQUATICA KOI CENTRUM s.r.o.
18. 1. 2024 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
---|---|
18. 1. 2024 |
Změna sídla z Vysokomýtská 187, 534 01 Holice - Holice na Vysokomýtská 1211, 534 01 Holice - Holice
|
|
|
18. 1. 2024 |
Zapsán předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Obory činnosti: - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, - Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby), - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, - Zprostředkování obchodu a služeb, - Velkoobchod a maloobchod, - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
|
18. 1. 2024 |
Zapsán předmět podnikání: Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
|
18. 1. 2024 |
Vymazán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
18. 1. 2024 |
Vymazán předmět podnikání: obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
|
18. 1. 2024 |
Změna názvu z AQUATICA s.r.o. na AQUATICA KOI CENTRUM s.r.o.
|
9. 9. 2023 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
22. 1. 2023 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
11. 10. 2021 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
22. 12. 2020 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
17. 7. 2019 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
12. 2. 2019 |
Zapsán skutečný majitel Petr Koblížek, jako přímý skutečný majitel
|
3. 12. 2018 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
10. 10. 2017 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
7. 12. 2016 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
7. 12. 2016 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
7. 12. 2016 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
15. 11. 2016 |
Změna adresy: člen statutárního orgánu Petr Koblížek
|
15. 11. 2016 |
Změna adresy: společník Petr Koblížek
|
15. 11. 2016 |
Změna sídla z Vysokomýtská 187, 534 01 Holice na Vysokomýtská 187, 534 01 Holice - Holice
|
22. 12. 2015 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
|
|
22. 12. 2015 |
Počet členů statutárního orgánu: 1
|
22. 12. 2015 |
Zapsán způsob jednání: Společnost zastupuje jednatel samostatně.
|
22. 12. 2015 |
Vymazán způsob jednání: Jménem společnosti jedná jednatel. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel.
|
22. 12. 2015 |
Zapsán předmět podnikání: Zednictví
|
3. 11. 2015 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
19. 7. 2013 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
15. 7. 2013 |
Vymazán člen statutárního orgánu Jakub Karásek
|
15. 7. 2013 |
Zapsán způsob jednání: Jménem společnosti jedná jednatel. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel.
|
15. 7. 2013 |
Vymazán způsob jednání: Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají jednatelé, a to tak, že každý jedná samostatně do výše plnění 100.000,- Kč, či jeho nepěněžitého ekvivalentu, a nad tuto hodnotu jednají oba jednatelé společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel nebo jednatelé.
|
15. 7. 2013 |
Vymazán společník Jana Karásková
|
15. 7. 2013 |
Vymazán společník Jakub Karásek
|
15. 7. 2013 |
Změna informací: společník Petr Koblížek
|
20. 10. 2011 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
20. 10. 2011 |
Zapsán člen statutárního orgánu Jakub Karásek, jako jednatel
|
20. 10. 2011 |
Zapsán základní kapitál 200 000 Kč
|
20. 10. 2011 |
Zapsán člen statutárního orgánu Petr Koblížek, jako jednatel
|
20. 10. 2011 |
Zapsán způsob jednání: Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají jednatelé, a to tak, že každý jedná samostatně do výše plnění 100.000,- Kč, či jeho nepěněžitého ekvivalentu, a nad tuto hodnotu jednají oba jednatelé společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel nebo jednatelé.
|
20. 10. 2011 |
Zapsán společník Jana Karásková, jako společník
|
20. 10. 2011 |
Zapsán společník Jakub Karásek, jako společník
|
20. 10. 2011 |
Zapsán společník Petr Koblížek, jako společník
|
20. 10. 2011 |
Zapsán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
20. 10. 2011 |
Zapsán předmět podnikání: obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
|
20. 10. 2011 |
Vznik společnosti AQUATICA s.r.o.
|
Údaje o AQUATICA KOI CENTRUM s.r.o., IČO: 28824326 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.