Poslední změny a události - Společenství vlastníků jednotek domu čp. 226-227, Dvořákova, Opatovice nad Labem
27. 10. 2023 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
---|---|
1. 10. 2022 |
Zapsán skutečný majitel Dušan Judičák, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
|
|
|
1. 10. 2022 |
Zapsán skutečný majitel Igor Najšel, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
|
1. 10. 2022 |
Zapsán skutečný majitel Josef Kubík, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
|
19. 9. 2022 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
27. 9. 2021 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
26. 10. 2020 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
25. 8. 2020 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
25. 8. 2020 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
25. 8. 2020 |
Změna dne vzniku nebo zániku členství: Dušan Judičák
|
25. 8. 2020 |
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Igor Najšel
|
25. 8. 2020 |
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Josef Kubík
|
24. 9. 2019 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
17. 9. 2018 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
4. 9. 2017 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
30. 11. 2016 |
Změna sídla z Dvořákova 227, 533 45 Opatovice nad Labem na Dvořákova 227, 533 45 Opatovice nad Labem - Opatovice nad Labem
|
25. 8. 2016 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
12. 5. 2016 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
12. 5. 2016 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
24. 4. 2015 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
15. 4. 2015 |
Změna adresy: člen statutárního orgánu Dušan Judičák
|
15. 4. 2015 |
Změna adresy: člen statutárního orgánu Igor Najšel
|
|
|
15. 4. 2015 |
Změna adresy: člen statutárního orgánu Josef Kubík
|
15. 4. 2015 |
Počet členů statutárního orgánu: 3
|
15. 4. 2015 |
Vymazán předmět činnosti: správa domu
|
19. 9. 2014 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
25. 9. 2013 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
25. 9. 2013 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
25. 9. 2013 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
6. 4. 2011 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
6. 4. 2011 |
Zapsán člen statutárního orgánu Dušan Judičák, jako člen výboru
|
6. 4. 2011 |
Změna funkce: Igor Najšel z člen výboru na místopředseda výboru
|
6. 4. 2011 |
Vymazán člen statutárního orgánu Jana Mocková
|
30. 10. 2009 |
Zapsán člen statutárního orgánu Igor Najšel, jako člen výboru
|
30. 10. 2009 |
Zapsán člen statutárního orgánu Jana Mocková, jako místopředseda výboru
|
30. 10. 2009 |
Zapsán člen statutárního orgánu Josef Kubík, jako předseda výboru
|
30. 10. 2009 |
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Libor Hovorka
|
30. 10. 2009 |
Zapsán způsob jednání: Způsob jednání za společenství: Za společenství vlastníků jedná výbor, jehož jménem jedná předseda výboru. Jde-li o písemný právní úkon, je třeba podpisu předsedy a místopředsedy nebo dalšího člena výboru.
|
30. 10. 2009 |
Vymazán způsob jednání: Způsob jednání jménem společnosti: Za společenství jedná navenek pověřený vlastník. K písemnému právnímu úkonu je zapotřebí podpis pověřeného vlastníka.
|
8. 10. 2009 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
5. 12. 2008 |
Zapsán člen statutárního orgánu Ing. Libor Hovorka, jako pověřený vlastník
|
5. 12. 2008 |
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Libor Hovorka
|
7. 11. 2008 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
21. 2. 2004 |
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Ing. Libor Hovorka
|
22. 1. 2004 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
2. 3. 2002 |
Zapsán člen statutárního orgánu Ing. Libor Hovorka, jako člen statutárního orgánu
|
2. 3. 2002 |
Zapsán způsob jednání: Způsob jednání jménem společnosti: Za společenství jedná navenek pověřený vlastník. K písemnému právnímu úkonu je zapotřebí podpis pověřeného vlastníka.
|
2. 3. 2002 |
Zapsán předmět činnosti: správa domu
|
2. 3. 2002 |
Vznik společnosti Společenství vlastníků jednotek domu čp. 226-227, Dvořákova, Opatovice nad Labem
|
25. 10. 2001 |
Nová listina ve sbírce listin:
|
Údaje o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 226-227, Dvořákova, Opatovice nad Labem, IČO: 25964551 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.