Poslední změny a události - FIREX Group s.r.o.
1. 10. 2022 |
Změna funkce: Renat Ekshikeev z přímý skutečný majitel; koncový příjemce na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
|
---|---|
1. 10. 2022 |
Změna funkce: Svetlana Ekshikeeva z přímý skutečný majitel; koncový příjemce na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
|
|
|
1. 6. 2021 |
Zapsán skutečný majitel Renat Ekshikeev, jako přímý skutečný majitel; koncový příjemce
|
1. 6. 2021 |
Zapsán skutečný majitel Svetlana Ekshikeeva, jako přímý skutečný majitel; koncový příjemce
|
9. 7. 2020 |
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Emil Ekshikeev
|
9. 7. 2020 |
Zapsán člen statutárního orgánu Emil Ekshikeev, jako jednatel
|
9. 7. 2020 |
Změněn počet členů statutárního orgánu z 2 na 3
|
9. 7. 2020 |
Zapsán předmět podnikání: silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
|
24. 7. 2018 |
Změna sídla z Pečárková 177/8, 104 00 Praha 10 - Pitkovice na Milotická 458/14, 155 21 Praha - Zličín
|
19. 1. 2015 |
Změna adresy: člen statutárního orgánu Renat Ekshikeev
|
19. 1. 2015 |
Změna adresy: člen statutárního orgánu Svetlana Ekshikeeva
|
19. 1. 2015 |
Počet členů statutárního orgánu: 2
|
19. 1. 2015 |
Zapsán způsob jednání: Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně.
|
19. 1. 2015 |
Vymazán způsob jednání: Každý jednatel společnosti je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.
|
19. 1. 2015 |
Změna adresy: společník Renat Ekshikeev
|
19. 1. 2015 |
Změna adresy: společník Svetlana Ekshikeeva
|
19. 1. 2015 |
Zapsán předmět podnikání: prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
|
19. 1. 2015 |
Zapsán předmět podnikání: hostinská činnost
|
25. 7. 2012 |
Zapsán člen statutárního orgánu Renat Ekshikeev, jako jednatel
|
25. 7. 2012 |
Zapsán člen statutárního orgánu Svetlana Ekshikeeva, jako jednatel
|
25. 7. 2012 |
Zapsán základní kapitál 200 000 Kč
|
25. 7. 2012 |
Zapsán způsob jednání: Každý jednatel společnosti je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.
|
|
|
25. 7. 2012 |
Zapsán společník Renat Ekshikeev, jako společník
|
25. 7. 2012 |
Zapsán společník Svetlana Ekshikeeva, jako společník
|
25. 7. 2012 |
Zapsán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
25. 7. 2012 |
Zapsán předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
|
25. 7. 2012 |
Vznik společnosti FIREX Group s.r.o.
|
Údaje o FIREX Group s.r.o., IČO: 24251763 byly staženy 7. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.